29. september 2016Lina Sessan Lorentzen forlater ledelsenLINETTE ApSLina Sessan Lorentzen forlater ledelsen for LINETTE ApS etter en periode på 27 år.Se mere
26. april 2016Overskudd på DKK 780.325 LINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 265.467 LINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2014Underskudd på DKK 30.476 LINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2013Underskudd på DKK 421.076 LINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2009Jack Lorentzen blir med i styretLINETTE ApSJack Lorentzen erstatter Leo Gunnar Magnusson i styret for LINETTE ApS etter en periode på 20 år. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2008Lotti Lorentzen blir med i styretLINETTE ApSLotti Lorentzen erstatter Minna Alice Magnusson i styret for LINETTE ApS etter en periode på 19 år. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortLINETTE ApSLINETTE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lina Sessan Lorentzen er medlem af ledelsen.Se mere