2. oktoberOverskudd på DKK 178.681 Han'ei holding ApSHan'ei holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Linda Hanne Krøyer er medlem af ledelsen.Se mere
27. septemberNy status NORMALHan'ei holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Linda Hanne Krøyer er medlem af ledelsen.Se mere
26. septemberLinda Hanne Krøyer blir med i ledelsenHan'ei holding ApSLinda Hanne Krøyer blir med i ledelsen for Han'ei holding ApS.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGHan'ei holding ApSTidligere status: Normal. Linda Hanne Krøyer eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 182.064 Han'ei ApsHan'ei Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 123.965 Vores Auto ApSVores Auto ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. marsJan Koch Pedersen forlater ledelsenVores Auto ApSJan Koch Pedersen forlater ledelsen for Vores Auto ApS etter en periode på 5 år. Linda Hanne Krøyer er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. marsLinda Hanne Krøyer blir adm. direktørVores Auto ApSLinda Hanne Krøyer blir adm. direktør i Vores Auto ApS.Se mere
26. marsAdresseendringVores Auto ApSVores Auto ApS flytter til ny adresse i Nykøbing F. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. marsEndring i eierkretsenVores Auto ApSLinda Hanne Krøyer registrert som reell eier av Vores Auto ApS.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 98.545 Han'ei holding ApSHan'ei holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Linda Hanne Krøyer eier 100% av virksomheten.Se mere
24. juni 2023Overskudd på DKK 98.545 Han'ei ApsHan'ei Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1.920 Han'ei holding ApSHan'ei holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2020 til 31. desember 2021. Linda Hanne Krøyer eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1.920 Han'ei ApsHan'ei Aps offentliggjør regnskap for perioden 2. desember 2020 til 31. desember 2021. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. desember 2020StiftelseHan'ei ApsHan'ei Aps stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Linda Hanne Krøyer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2020StiftelseHan'ei holding ApSHan'ei holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Linda Hanne Krøyer eier 100% av virksomheten.Se mere