28. februar 2014Lindis Vibeke Harder forlater styretAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012Lindis Vibeke Harder forlater styret for AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012 etter en periode på 10 år.Se mere
5. september 2012Ny status UNDER KONKURSAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012Tidligere status: Normal. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
20. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortAKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
25. mai 2012Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012HARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 26. MAJ 2012. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
3. november 2009AdresseendringHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S flytter til ny adresse i Odense C. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
26. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HARDER CAPITAL A/STidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
20. juni 2007Lindis Vibeke Harder forlater styretBARFOED EJENDOMSINVEST II A/SLindis Vibeke Harder forlater styret for BARFOED EJENDOMSINVEST II A/S etter en periode på 10 år.Se mere
22. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortHARDER EJENDOMME A/SHARDER EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
22. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortHARDER EJENDOMME A/SHARDER EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortHARDER CAPITAL A/SHARDER CAPITAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortHARDER EJENDOMME A/SHARDER EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
7. juli 2004AdresseendringHARDER EJENDOMME A/SHARDER EJENDOMME A/S flytter til ny adresse i Odense C. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortHARDER EJENDOMME A/SHARDER EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lindis Vibeke Harder er medlem av styret.Se mere
24. mai 2004Erstatning i styretHARDER EJENDOMME A/S3 endringer i styret for HARDER EJENDOMME A/S. Lindis Vibeke Harder er fortsatt styremedlem.Se mere