11. juniUnderskudd på DKK 891.529 Hovedskov Holding II ApSHovedskov Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. aprilAdresseendringLinna Døhr Juliussen ApSLinna Døhr Juliussen ApS flytter til ny adresse i Vejle. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. marsStiftelseLinna Døhr Juliussen ApSLinna Døhr Juliussen ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 555.381 Hovedskov Holding II ApSHovedskov Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.Hovedskov Holding II ApSHovedskov Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 930.138 Hovedskov Holding II ApSHovedskov Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2019 til 31. desember 2020. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2020Endring i eierkretsenObton Deutsche Wind KomplementaranpartsselskabLinna Døhr Juliussen er ikke lenger registrert som reell eier av Obton Deutsche Wind Komplementaranpartsselskab.Se mere
29. mai 2020Endring i eierkretsenK/S Obton Deutsche WindLinna Døhr Juliussen er ikke lenger registrert som reell eier av K/S Obton Deutsche Wind.Se mere
22. april 2020Underskudd på DKK 2.035 Obton Deutsche Wind KomplementaranpartsselskabObton Deutsche Wind Komplementaranpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 29. mai 2019 til 31. desember 2019. Linna Døhr Juliussen eier 32% av virksomheten.Se mere
30. mars 2020Underskudd på DKK 1,2 mio.K/S Obton Deutsche WindK/S Obton Deutsche Wind offentliggjør regnskap for perioden 29. mai 2019 til 31. desember 2019. Linna Døhr Juliussen eier 32% av virksomheten.Se mere
30. desember 2019Linna Døhr Juliussen forlater ledelsenHOVEDSKOV HOLDING ApSLinna Døhr Juliussen forlater ledelsen for HOVEDSKOV HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
30. desember 2019Endring i eierkretsenK/S Obton Deutsche WindLinna Døhr Juliussen registrert som reell eier av K/S Obton Deutsche Wind.Se mere
30. desember 2019Endring i eierkretsenHovedskov Holding II ApSLinna Døhr Juliussen er ikke lenger registrert som reell eier av Hovedskov Holding II ApS.Se mere
30. desember 2019Endring i eierkretsenObton Deutsche Wind KomplementaranpartsselskabLinna Døhr Juliussen registrert som reell eier av Obton Deutsche Wind Komplementaranpartsselskab.Se mere
30. desember 2019Endring i eierkretsenHOVEDSKOV HOLDING ApSLinna Døhr Juliussen er ikke lenger registrert som reell eier av HOVEDSKOV HOLDING ApS.Se mere
27. desember 2019StiftelseHovedskov Holding II ApSHovedskov Holding II ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2019Overskudd på DKK 866.235 HOVEDSKOV HOLDING ApSHOVEDSKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 1,9 mio.HOVEDSKOV HOLDING ApSHOVEDSKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2017Endring i eierkretsenHOVEDSKOV HOLDING ApSLinna Døhr Juliussen registrert som reell eier av HOVEDSKOV HOLDING ApS.Se mere
1. mars 2017Overskudd på DKK 371.337 HOVEDSKOV HOLDING ApSHOVEDSKOV HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Linna Døhr Juliussen er medlem af ledelsen.Se mere