4. juliStiftelseThorsgaard Holding I A/SThorsgaard Holding I A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 833.251 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
10. maiOverskudd på DKK 1,5 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
10. juni 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
10. juni 2023Overskudd på DKK 7,4 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 3,7 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
20. mai 2022Overskudd på DKK 763.075 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
30. april 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
29. april 2021Overskudd på DKK 388.140 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
27. april 2021Tina Thorsgaard Lang blir med i styretTHORSGAARD A/STina Thorsgaard Lang blir med i styret for THORSGAARD A/S. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
27. april 2021Morten Thorsgaard blir med i ledelsenTHORSGAARD A/SMorten Thorsgaard erstatter Egon Thorsgaard i ledelsen for THORSGAARD A/S etter en periode på 10 år. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
5. juni 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
5. juni 2020Overskudd på DKK 419.563 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
6. juni 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 225.306 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
9. juni 2018Overskudd på DKK 913.719 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 19,7% av virksomheten.Se mere
8. juni 2018Overskudd på DKK 1,6 mio.THORSGAARD A/STHORSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
7. juni 2018Lone Rasmussen blir med i styretTHORSGAARD A/SLone Rasmussen blir med i styret for THORSGAARD A/S. Lis Jørgensen Thorsgaard eier 20% av virksomheten.Se mere
22. september 2017Endring i eierkretsenGETTRUP NYGAARD ApSLis Jørgensen Thorsgaard registrert som reell eier av GETTRUP NYGAARD ApS.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 405.086 GETTRUP NYGAARD ApSGETTRUP NYGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lis Jørgensen Thorsgaard er medlem av styret.Se mere