19. november 2002Lis Nicoline Sørensen forlater ledelsenSTØV-RENT ApSLis Nicoline Sørensen forlater ledelsen for STØV-RENT ApS etter en periode på 12 år.Se mere
17. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortSTØV-RENT ApSSTØV-RENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 1991Nytt navn: STØV-RENT ApSPBH NR. 21.251 ApSPBH NR. 21.251 ApS skifter navn til STØV-RENT ApS. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 1991Preben Bang Henriksen forlater ledelsenPBH NR. 21.251 ApSPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for PBH NR. 21.251 ApS etter en periode på 4 måneder. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1991StiftelsePBH NR. 21.251 ApSPBH NR. 21.251 ApS stiftes i bransjen almindelig rengøring. Lis Nicoline Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere