22. januar 1991Lis Pedersen forlater styretAKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948Lis Pedersen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948 etter en periode på 43 år.Se mere
22. januar 1991Lis Pedersen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948Lis Pedersen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948 etter en periode på 43 år.Se mere
5. oktober 1990Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948TARMCENTRALEN A/STARMCENTRALEN A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 11. JUNI 1948. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1990Flere forlater styretTARMCENTRALEN A/S3 medlemmer forlater styret for TARMCENTRALEN A/S. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 1990Flere forlater ledelsenTARMCENTRALEN A/S2 personer forlater ledelsen for TARMCENTRALEN A/S. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1990Lis Pedersen forlater ledelsenMOGENS DANIEL PEDERSEN ApSLis Pedersen forlater ledelsen for MOGENS DANIEL PEDERSEN ApS etter en periode på 11 år.Se mere
21. september 1987Carl Erland Walther With forlater styretTARMCENTRALEN A/SCarl Erland Walther With forlater styret for TARMCENTRALEN A/S etter en periode på 39 år. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februar 1980StiftelseMOGENS DANIEL PEDERSEN ApSMOGENS DANIEL PEDERSEN ApS stiftes i 1980. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 1948StiftelseTARMCENTRALEN A/STARMCENTRALEN A/S stiftes i 1948. Lis Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere