19. mars 2014Stephan Læssøe Stephensen blir med i styretSAVIVO A/SStephan Læssøe Stephensen erstatter Lisa Annette Gansky i styret for SAVIVO A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. september 2013Rasmus Forup Helmich forlater styretSAVIVO A/SRasmus Forup Helmich forlater styret for SAVIVO A/S etter en periode på 5 år. Lisa Annette Gansky er fortsatt styremedlem.Se mere
11. september 2013Hanne Gunnel Salomonsen forlater styretSAVIVO A/SHanne Gunnel Salomonsen forlater styret for SAVIVO A/S etter en periode på 1 år. Lisa Annette Gansky er fortsatt styremedlem.Se mere
23. april 2013Nytt navn: SAVIVO A/SMINGOVILLE A/SMINGOVILLE A/S skifter navn til SAVIVO A/S. Lisa Annette Gansky er medlem av styret.Se mere
5. april 2013Underskudd på DKK 2,6 mio.MINGOVILLE A/SMINGOVILLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lisa Annette Gansky er medlem av styret.Se mere
5. mars 2013Niels Christian Nielsen blir ny styrelederMINGOVILLE A/SNiels Christian Nielsen erstatter Sven Kristian Riskær som styreleder hos MINGOVILLE A/S etter en periode på 3 år. Lisa Annette Gansky er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2012Hanne Gunnel Salomonsen blir med i styretMINGOVILLE A/SHanne Gunnel Salomonsen blir med i styret for MINGOVILLE A/S. Lisa Annette Gansky er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMINGOVILLE A/SMINGOVILLE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lisa Annette Gansky er medlem av styret.Se mere
5. januar 2012Jonathan Gordon James Murray forlater styretMINGOVILLE A/SJonathan Gordon James Murray forlater styret for MINGOVILLE A/S etter en periode på 1 år. Lisa Annette Gansky er fortsatt styremedlem.Se mere
25. november 2011Lisa Annette Gansky blir med i styretMINGOVILLE A/SLisa Annette Gansky blir med i styret for MINGOVILLE A/S.Se mere