24. mai 2012Thomas Gareth Bryn blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSThomas Gareth Bryn erstatter Lisa Maree Mather i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
6. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lisa Maree Mather er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Bjarne Steen Jensen blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSBjarne Steen Jensen blir med i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS. Lisa Maree Mather er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2011Andrew Michael Jones forlater styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSAndrew Michael Jones forlater styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Lisa Maree Mather er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2011Andrew Michael Jones forlater ledelsenHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSAndrew Michael Jones forlater ledelsen for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Lisa Maree Mather er medlem av styret.Se mere
17. mai 2011Bjarne Steen Jensen blir adm. direktørHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSBjarne Steen Jensen blir adm. direktør i HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS. Lisa Maree Mather er medlem av styret.Se mere
8. april 2011Jørgen Middelhede Erichsen forlater styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSJørgen Middelhede Erichsen forlater styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Lisa Maree Mather er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2011Ny bransje: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr. Lisa Maree Mather er medlem av styret.Se mere
24. januar 2011Erstatning i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS4 endringer i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS. Lisa Maree Mather er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. november 2008 til 31. desember 2009. Lisa Maree Mather er medlem av styret.Se mere
27. mai 2010Lisa Maree Mather blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSLisa Maree Mather blir med i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS.Se mere