24. mars 2023Victoria Pouline Tikotzki blir med i styretGENTOFTE BILHUS A/SVictoria Pouline Tikotzki erstatter Lisbeth Annette Tikotzki i styret for GENTOFTE BILHUS A/S etter en periode på 19 år.Se mere
5. september 2022AdresseendringGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S flytter til ny adresse i Holbæk. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
31. juli 2022Overskudd på DKK 971.895 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
19. juli 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 558.404 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
12. juni 2019Underskudd på DKK 139.775 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
14. juni 2018Underskudd på DKK 68.584 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
26. juni 2017Overskudd på DKK 1,1 mio.GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
23. november 2015AdresseendringGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S flytter til ny adresse i Holbæk. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
18. november 2015AdresseendringGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S flytter til ny adresse i Holbæk. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 382.030 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
7. juni 2014Overskudd på DKK 542.194 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 496.853 GENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
16. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
9. mars 2012AdresseendringGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S flytter fra Bagsværd til Holbæk. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
8. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
20. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
17. februar 2010AdresseendringGENTOFTE BILHUS A/SGENTOFTE BILHUS A/S flytter fra Holbæk til Bagsværd. Lisbeth Annette Tikotzki er medlem av styret.Se mere
16. februar 2010Johny Tikotzki blir med i styretGENTOFTE BILHUS A/SJohny Tikotzki erstatter Anders Toftegaard Jensen i styret for GENTOFTE BILHUS A/S etter en periode på 5 år. Lisbeth Annette Tikotzki er fortsatt styremedlem.Se mere