3. juni 1998Lisbeth Dorthe Stilling Okholm forlater styretOKHOLM INFORMATIK A/SLisbeth Dorthe Stilling Okholm forlater styret for OKHOLM INFORMATIK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
3. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortOKHOLM INFORMATIK A/SOKHOLM INFORMATIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
28. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortOKHOLM INFORMATIK A/SOKHOLM INFORMATIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
29. juni 1995Michael Engelbrecht Friis forlater styretOKHOLM INFORMATIK A/SMichael Engelbrecht Friis forlater styret for OKHOLM INFORMATIK A/S etter en periode på 2 år. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mars 1993Michael Engelbrecht Friis blir med i styretOKHOLM INFORMATIK A/SMichael Engelbrecht Friis blir med i styret for OKHOLM INFORMATIK A/S. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er fortsatt styremedlem.Se mere
6. januar 1993Lisbeth Dorthe Stilling Okholm forlater styretP. WILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/SLisbeth Dorthe Stilling Okholm forlater styret for P. WILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/S etter en periode på 1 år.Se mere
7. august 1992Nytt navn: P. WILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/SP. HILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/SP. HILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/S skifter navn til P. WILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/S. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
4. juli 1992Nytt navn: P. HILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/SA/S PSE NR. 4451A/S PSE NR. 4451 skifter navn til P. HILMAR CHRISTENSENS EFTF. A/S. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
3. juli 1992Flere forlater styretA/S PSE NR. 44513 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4451. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4451Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4451 etter en periode på 9 måneder. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
16. juni 1992StiftelseOKHOLM INFORMATIK A/SOKHOLM INFORMATIK A/S stiftes i bransjen udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1991StiftelseA/S PSE NR. 4451A/S PSE NR. 4451 stiftes i 1991. Lisbeth Dorthe Stilling Okholm er medlem av styret.Se mere