5. mars 2009Lisbeth Frank Larsen forlater styretROSENLUND OG PARTNERE ApSLisbeth Frank Larsen forlater styret for ROSENLUND OG PARTNERE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortROSENLUND OG PARTNERE ApSROSENLUND OG PARTNERE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lisbeth Frank Larsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Hjælpeydelser i forbindelse med undervisningROSENLUND OG PARTNERE ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Lisbeth Frank Larsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortROSENLUND OG PARTNERE ApSROSENLUND OG PARTNERE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lisbeth Frank Larsen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortROSENLUND OG PARTNERE ApSROSENLUND OG PARTNERE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lisbeth Frank Larsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2005Lisbeth Frank Larsen blir med i styretROSENLUND OG PARTNERE ApSLisbeth Frank Larsen erstatter Jarl Darré i styret for ROSENLUND OG PARTNERE ApS etter en periode på 6 år.Se mere