18. november 2009Lisbeth Gottfried Hellum forlater styretKSMMLLLL INVESTERING ApSLisbeth Gottfried Hellum forlater styret for KSMMLLLL INVESTERING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
18. november 2009Lisbeth Gottfried Hellum forlater styretHG FAMILIE ApSLisbeth Gottfried Hellum forlater styret for HG FAMILIE ApS etter en periode på 7 år.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHG FAMILIE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
27. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
27. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
30. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
24. november 2005AdresseendringHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS flytter fra Kastrup til Vallensbæk. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
24. november 2005AdresseendringKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS flytter fra Kastrup til Vallensbæk. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
28. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortKSMMLLLL INVESTERING ApSKSMMLLLL INVESTERING ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. august 2002 til 31. desember 2003. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
28. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortHG FAMILIE ApSHG FAMILIE ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. august 2002 til 31. desember 2003. Lisbeth Gottfried Hellum er medlem av styret.Se mere
11. september 2002Annemette Heller slutter som adm. direktørKSMMLLLL INVESTERING ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i KSMMLLLL INVESTERING ApS. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere
11. september 2002Lisbeth Gottfried Hellum blir med i styretKSMMLLLL INVESTERING ApSLisbeth Gottfried Hellum blir med i styret for KSMMLLLL INVESTERING ApS.Se mere
11. september 2002Lone Gønge blir med i ledelsenKSMMLLLL INVESTERING ApSLone Gønge blir med i ledelsen for KSMMLLLL INVESTERING ApS. Lisbeth Gottfried Hellum er styreleder.Se mere