22. desember 2023Overskudd på DKK 936.455 FH EJENDOMME KØGE A/SFH EJENDOMME KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 6,1 mio.SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.Oluf I. Jensens Gaard A/SOluf I. Jensens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 4,2 mio.SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 6,6 mio.FH EJENDOMME KØGE A/SFH EJENDOMME KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
14. november 2022Overskudd på DKK 19 mio.Oluf I. Jensens Gaard A/SOluf I. Jensens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 2,6 mio.SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 4,9 mio.FH EJENDOMME KØGE A/SFH EJENDOMME KØGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
8. november 2021Lisbeth Hansen blir med i styretSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SLisbeth Hansen erstatter Tommy Allan Pedersen i styret for SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S etter en periode på 26 år.Se mere
8. november 2021Lisbeth Hansen blir med i styretFH EJENDOMME KØGE A/SLisbeth Hansen erstatter Tommy Allan Pedersen i styret for FH EJENDOMME KØGE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 2,9 mio.Oluf I. Jensens Gaard A/SOluf I. Jensens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
4. november 2020Overskudd på DKK 2,6 mio.Oluf I. Jensens Gaard A/SOluf I. Jensens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 2,4 mio.Oluf I. Jensens Gaard A/SOluf I. Jensens Gaard A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
2. november 2018Lisbeth Hansen blir med i styretOluf I. Jensens Gaard A/SLisbeth Hansen blir med i styret for Oluf I. Jensens Gaard A/S.Se mere
2. november 2018Michael Buhl forlater ledelsenOluf I. Jensens Gaard A/SMichael Buhl forlater ledelsen for Oluf I. Jensens Gaard A/S etter en periode på 4 måneder. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
2. november 2018Ny selskapsform AktieselskabOluf I. Jensens Gaard A/SBROGADE 5-7 ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Oluf I. Jensens Gaard A/S. Lisbeth Hansen er medlem av styret.Se mere
29. januar 1999Frank Hansen blir med i ledelsenSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SFrank Hansen erstatter Lisbeth Hansen i ledelsen for SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
8. desember 1998Wilhelm Stege forlater styretSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SWilhelm Stege forlater styret for SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S etter en periode på 2 år. Lisbeth Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lisbeth Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 1998Claus Winther Larsen blir med i styretSJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/SClaus Winther Larsen blir med i styret for SJÆLLANDS VINDUES- OG DØRCENTER A/S. Lisbeth Hansen er medlem af ledelsen.Se mere