17. juni 1999Lisbeth Munk Vittrup forlater styretSCANAGRA A/SLisbeth Munk Vittrup forlater styret for SCANAGRA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortSCANAGRA A/SSCANAGRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Lisbeth Munk Vittrup er medlem av styret.Se mere
26. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortSCANAGRA A/SSCANAGRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 30. september 1997. Lisbeth Munk Vittrup er medlem av styret.Se mere
27. juni 1996Flere forlater styretSCANAGRA A/S2 medlemmer forlater styret for SCANAGRA A/S. Lisbeth Munk Vittrup er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mars 1996StiftelseSCANAGRA A/SSCANAGRA A/S stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Lisbeth Munk Vittrup er medlem av styret.Se mere
29. desember 1994Lisbeth Munk Vittrup forlater ledelsenSCANAGRA ApSLisbeth Munk Vittrup forlater ledelsen for SCANAGRA ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. mars 1993Lisbeth Munk Vittrup blir med i ledelsenSCANAGRA ApSLisbeth Munk Vittrup blir med i ledelsen for SCANAGRA ApS.Se mere