15. januar 2014Lise Dagmar Otzen forlater ledelsenOTTO OTZEN ApSLise Dagmar Otzen forlater ledelsen for OTTO OTZEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
29. januar 2013Overskudd på DKK 69.296 OTTO OTZEN ApSOTTO OTZEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Lise Dagmar Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 2012Ny bransje: InvesteringsselskaberOTTO OTZEN ApSTidligere bransje: Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. Lise Dagmar Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortOTTO OTZEN ApSOTTO OTZEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Lise Dagmar Otzen er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2011Lise Dagmar Otzen blir med i ledelsenOTTO OTZEN ApSLise Dagmar Otzen blir med i ledelsen for OTTO OTZEN ApS.Se mere