16. septemberOverskudd på DKK 299.497 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lise Ferdinand eier 50% av virksomheten.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 615.564 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Ferdinand eier 50% av virksomheten.Se mere
21. august 2023Underskudd på DKK 5.737 Lise Ferdinand Holding ApSLise Ferdinand Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.Ejendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApSEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2022 til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023StiftelseLise Ferdinand Holding ApSLise Ferdinand Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lise Ferdinand er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2022Overskudd på DKK 518.298 NEW-LINE FAABORG A/SNEW-LINE FAABORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lise Ferdinand eier 50% av virksomheten.Se mere
1. mars 2022StiftelseEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApSEjendomsselskabet Værftsvej Faaborg ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Lise Ferdinand er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Endring i eierkretsenVærftsvej 7 I/SLise Ferdinand er ikke lenger registrert som reell eier av Værftsvej 7 I/S.Se mere
11. februar 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Babcock & Wilcox, Green Hydrogen Systems og Aarhus VandLise Ferdinand er indtrådt som bestyrelsesformand i stedet for Claus Christiansen. Les artikkel
1. februar 2022Lise Ferdinand blir med i styretNEW-LINE FAABORG A/SLise Ferdinand blir med i styret for NEW-LINE FAABORG A/S.Se mere
1. februar 2022Flemming Ferdinand blir med i ledelsenNEW-LINE FAABORG A/SFlemming Ferdinand erstatter Jørgen Marcus Ferdinand i ledelsen for NEW-LINE FAABORG A/S etter en periode på 20 år. Lise Ferdinand eier 50% av virksomheten.Se mere
1. februar 2022Endring i eierkretsenNEW-LINE FAABORG A/SLise Ferdinand registrert som reell eier av NEW-LINE FAABORG A/S.Se mere
22. november 2021Endring i eierkretsenVærftsvej 7 I/SLise Ferdinand registrert som reell eier av Værftsvej 7 I/S.Se mere
29. mai 2019Lise Ferdinand forlater ledelsenJ.M.F. HOLDING ApSLise Ferdinand forlater ledelsen for J.M.F. HOLDING ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
16. november 2018Overskudd på DKK 628.621 J.M.F. HOLDING ApSJ.M.F. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Lise Ferdinand er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2018Lise Ferdinand blir med i ledelsenJ.M.F. HOLDING ApSLise Ferdinand blir med i ledelsen for J.M.F. HOLDING ApS.Se mere
29. november 2008Ellen Jytte Ferdinand blir med i styretSUNPROJUICE.DK A/SEllen Jytte Ferdinand erstatter Lise Ferdinand i styret for SUNPROJUICE.DK A/S etter en periode på 9 år.Se mere
10. juli 2008Flemming Hesselberg Buch forlater styretSUNPROJUICE.DK A/SFlemming Hesselberg Buch forlater styret for SUNPROJUICE.DK A/S etter en periode på 8 år. Lise Ferdinand er fortsatt styremedlem.Se mere
28. april 2008Erik Würtz Knudsen blir adm. direktørSUNPROJUICE.DK A/SErik Würtz Knudsen erstatter Jens Michael Ferdinand som adm. direktør i SUNPROJUICE.DK A/S. Lise Ferdinand er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaftSUNPROJUICE.DK A/STidligere bransje: Fremstilling af frugt- og grønsagssaft. Lise Ferdinand er medlem av styret.Se mere