26. augustStiftelseAktieselskabet af 24.8.2024Aktieselskabet af 24.8.2024 stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lise Kaae er medlem af ledelsen.Se mere
20. augustStiftelseAktieselskabet af 20.8.2024Aktieselskabet af 20.8.2024 stiftes i bransjen opførelse af bygninger. Lise Kaae er styreleder.Se mere
1. augustEndring i eierkretsenJysk Gaming Invest ApSLise Kaae er ikke lenger registrert som reell eier av Jysk Gaming Invest ApS.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 144 mio.Pleo Financial Services A/SPleo Financial Services A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere
2. juliUnderskudd på DKK 592 mio.Pleo Technologies A/SPleo Technologies A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 391 mio.Pleo Holding ApSPleo Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere
1. juliStiftelseJysk Gaming Invest ApSJysk Gaming Invest ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Lise Kaae eier 6,10% av virksomheten.Se mere
27. juniMerrit Susanne Hummer blir med i styretPleo Holding ApSMerrit Susanne Hummer erstatter Keri Ann Gohman i styret for Pleo Holding ApS etter en periode på 3 år. Lise Kaae er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juniMerrit Susanne Hummer blir med i styretPleo Technologies A/SMerrit Susanne Hummer erstatter Keri Ann Gohman i styret for Pleo Technologies A/S etter en periode på 3 år. Lise Kaae er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juniMerrit Susanne Hummer blir med i styretPleo Financial Services A/SMerrit Susanne Hummer erstatter Keri Ann Gohman i styret for Pleo Financial Services A/S etter en periode på 3 år. Lise Kaae er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juniLise Kaae slutter som adm. direktørAnpartsselskabet af 1.8.2023Lise Kaae slutter som adm. direktør i Anpartsselskabet af 1.8.2023.Se mere
10. juniNye navn i styretNormal A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Normal A/S. Lise Kaae er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juniNye navn i styretAktieselskabet af 1.12.20162 nye medlemmer blir med i styret for Aktieselskabet af 1.12.2016. Lise Kaae er medlem af ledelsen.Se mere
10. juniErstatning i ledelsenNormal A/S3 endringer i ledelsen for Normal A/S. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere
30. mai · maskinbladet.dkFirstFarms har store forventninger til 2024Lise Kaae, administrerende direktør i Heartland, blev på generalforsamlingen den 16. april 2024 valgt ind i FirstFarms' bestyrelse. Les artikkel
29. mai · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerThomas Rosenvold Tygesen er indtrådt i bestyrelsen hos Bianco Footwear A/S i stedet for Lise Kaae. Les artikkel
15. maiThomas Rosenvold Tygesen blir med i styretCA'SHOTT A/SThomas Rosenvold Tygesen erstatter Lise Kaae i styret for CA'SHOTT A/S etter en periode på 3 år.Se mere
15. maiThomas Rosenvold Tygesen blir med i styretBIANCO FOOTWEAR A/SThomas Rosenvold Tygesen erstatter Lise Kaae i styret for BIANCO FOOTWEAR A/S etter en periode på 3 år.Se mere
14. maiOverskudd på DKK 3,0 mia.Novozymes A/SNovozymes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere
1. maiSøren Westh Lonning blir med i ledelsenPleo Technologies A/SSøren Westh Lonning blir med i ledelsen for Pleo Technologies A/S. Lise Kaae er medlem av styret.Se mere