1. juliAnna Tazrei blir med i ledelsenE+N ARKITEKTUR A/SAnna Tazrei blir med i ledelsen for E+N ARKITEKTUR A/S. Lise Knakkergaard er medlem av styret.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 5,5 mio.J.B. & Familie Holding ApSJ.B. & Familie Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 107.778 JB NIELSEN 2013 HOLDING ApSJB NIELSEN 2013 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
22. november 2023Overskudd på DKK 219.737 Breum Knakkergaard Holding ApSBreum Knakkergaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Knakkergaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.E+N ARKITEKTUR A/SE+N ARKITEKTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lise Knakkergaard er medlem av styret.Se mere
23. juni 2023Thomas Degn Friis forlater ledelsenE+N ARKITEKTUR A/SThomas Degn Friis forlater ledelsen for E+N ARKITEKTUR A/S etter en periode på 4 år. Lise Knakkergaard er medlem av styret.Se mere
30. mai 2023Endring i eierkretsenMærkedal Holding ApSLise Knakkergaard er ikke lenger registrert som reell eier av Mærkedal Holding ApS.Se mere
20. januar 2023Endring i eierkretsenJ.B. & Familie Holding ApS.Lise Knakkergaard er ikke lenger registrert som reell eier av J.B. & Familie Holding ApS..Se mere
20. januar 2023StiftelseMærkedal Holding ApSMærkedal Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
20. januar 2023StiftelseJ.B. & Familie Holding ApSJ.B. & Familie Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
28. desember 2022Underskudd på DKK 28.513 JB NIELSEN 2013 HOLDING ApSJB NIELSEN 2013 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
28. desember 2022Underskudd på DKK 6,8 mio.J.B. & Familie Holding ApS.J.B. & Familie Holding ApS. offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
20. desember 2022Torben Kjær forlater styretE+N ARKITEKTUR A/STorben Kjær forlater styret for E+N ARKITEKTUR A/S etter en periode på 3 år. Lise Knakkergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 309.321 Breum Knakkergaard Holding ApSBreum Knakkergaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lise Knakkergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.E+N ARKITEKTUR A/SE+N ARKITEKTUR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lise Knakkergaard er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Anne Katrine Arrildt blir med i styretE+N ARKITEKTUR A/SAnne Katrine Arrildt blir med i styret for E+N ARKITEKTUR A/S. Lise Knakkergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
5. september 2022 · Dagens ByggeriE+N gennemfører generationsskifte og udnævner ny partnerJesper Back (partner og direktør) Lise Breum Knakkergaard (partner) Anne Katrine Arrildt (partner) Torben Kjær (partner) og Jostein Burmann (partner). Les artikkel
5. september 2022 · Byggeplads.dkE+N Arkitektur styrker ejerkredsen og udnævner ny partnerJesper Back (partner og direktør) Lise Breum Knakkergaard (partner) Anne Katrine Arrildt (partner) Torben Kjær (partner) og Jostein Burmann (partner).Les artikkel
24. juni 2022Overskudd på DKK 363.478 JB NIELSEN 2013 HOLDING ApSJB NIELSEN 2013 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lise Knakkergaard eier 31,4% av virksomheten.Se mere
22. april 2022Endring i eierkretsenJ.B. & Familie Holding ApS.Lise Knakkergaard registrert som reell eier av J.B. & Familie Holding ApS..Se mere