28. april 1998Lise Lotte Møller Larsen forlater styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMLise Lotte Møller Larsen forlater styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM etter en periode på 10 år.Se mere
5. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lise Lotte Møller Larsen er medlem av styret.Se mere
22. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lise Lotte Møller Larsen er medlem av styret.Se mere
2. mai 1995Peter Bisgaard Jensen forlater styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMPeter Bisgaard Jensen forlater styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM etter en periode på 7 år. Lise Lotte Møller Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 1994Flere forlater styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM4 medlemmer forlater styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM. Lise Lotte Møller Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 1988Lise Lotte Møller Larsen blir med i styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMLise Lotte Møller Larsen blir med i styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM.Se mere
25. april 1988Ny status NORMALTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTidligere status: Ukjent. Lise Lotte Møller Larsen er medlem av styret.Se mere