EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
Henrik Thorsgaard Lang erstatter Søren Ehlert i styret for EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S etter en periode på 3 år. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
EDC DANEBO STØVRING & SVENSTRUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.
Henrik Bach Pedersen erstatter Gert Michael Wiborg i ledelsen for Bach & Kønig Invest ApS etter en periode på 11 år. Lise Maryon Kønig eier 50% av virksomheten.