23. april 2022Lise Solvejg Vindum forlater styretGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApSLise Solvejg Vindum forlater styret for GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 21.457 GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApSGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lise Solvejg Vindum er medlem av styret.Se mere
27. juni 2021Erstatning i styretGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS3 endringer i styret for GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS. Lise Solvejg Vindum er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2020Overskudd på DKK 10.720 GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApSGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lise Solvejg Vindum er medlem av styret.Se mere
8. juli 2020AdresseendringGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApSGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS flytter til ny adresse i Spøttrup. Lise Solvejg Vindum er medlem av styret.Se mere
7. juli 2020Lise Solvejg Vindum blir med i styretGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApSLise Solvejg Vindum blir med i styret for GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS.Se mere
7. juli 2020Erstatning i ledelsenGYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS3 endringer i ledelsen for GYLDENDAL HAVNECAFÉ ApS. Lise Solvejg Vindum er medlem av styret.Se mere