21. juni 2022Liselotte Aagaard forlater styretListen to the Rainbow ApSLiselotte Aagaard forlater styret for Listen to the Rainbow ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. juni 2022Endring i eierkretsenListen to the Rainbow ApSLiselotte Aagaard er ikke lenger registrert som reell eier av Listen to the Rainbow ApS.Se mere
21. juni 2022Endring i eierkretsenBR-LA Holding ApSLiselotte Aagaard er ikke lenger registrert som reell eier av BR-LA Holding ApS.Se mere
8. april 2022Underskudd på DKK 254.681 Listen to the Rainbow ApSListen to the Rainbow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Liselotte Aagaard eier 50% av virksomheten.Se mere
8. april 2022Underskudd på DKK 41.914 BR-LA Holding ApSBR-LA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mai 2021 til 31. desember 2021. Liselotte Aagaard eier 50% av virksomheten.Se mere
6. januar 2022Endring i eierkretsenBR-LA Holding ApSLiselotte Aagaard registrert som reell eier av BR-LA Holding ApS.Se mere
6. januar 2022Endring i eierkretsenListen to the Rainbow ApSLiselotte Aagaard registrert som reell eier av Listen to the Rainbow ApS.Se mere
23. august 2021Ny selskapsform AnpartsselskabListen to the Rainbow ApSListen to the Rainbow IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Listen to the Rainbow ApS. Liselotte Aagaard er styreleder.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 3.226 Listen to the Rainbow IVSListen to the Rainbow IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Liselotte Aagaard er styreleder.Se mere
20. mai 2021Endring i eierkretsenListen to the Rainbow IVSBirgitte Rode reduserer sitt reelle eierskap av Listen to the Rainbow IVS. Liselotte Aagaard er styreleder.Se mere
6. oktober 2020Overskudd på DKK 0 Listen to the Rainbow IVSListen to the Rainbow IVS offentliggjør regnskap for perioden 26. november 2018 til 31. desember 2019. Liselotte Aagaard er styreleder.Se mere
26. november 2018StiftelseListen to the Rainbow IVSListen to the Rainbow IVS stiftes i bransjen computerprogrammering. Liselotte Aagaard er styreleder.Se mere
7. mars 2003Liselotte Aagaard forlater styretAUDIO MANAGEMENT ApSLiselotte Aagaard forlater styret for AUDIO MANAGEMENT ApS etter en periode på 1 år.Se mere
2. april 2002Lars Hallgreen blir ny styrelederAUDIO MANAGEMENT ApSLars Hallgreen erstatter Inger Mann Forbes som styreleder hos AUDIO MANAGEMENT ApS etter en periode på 5 måneder. Liselotte Aagaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2001StiftelseAUDIO MANAGEMENT ApSAUDIO MANAGEMENT ApS stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Liselotte Aagaard er medlem av styret.Se mere