12. juliOverskudd på DKK 108.027 FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
12. juliUnderskudd på DKK 20.186 Snowball ApSSnowball ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 15.396 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april · markedsforing.dkBureau-CEO sælger ejerandel og forlader postenDe to bureauer fik hver sin ejerkreds, idet Anthony Aconis, Rasmus Simony, Sille Børgesen og Liselotte Lund-Rasmussen fortsatte som partnere i Fireball, mens Tom Lundquist og Tobias Høgsberg fortsatte som partnere i Eiffel. Les artikkel
17. juli 2023Overskudd på DKK 95.752 FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
17. juli 2023Overskudd på DKK 11.916 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2023Underskudd på DKK 9.659 Snowball ApSSnowball ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. desember 2021 til 31. desember 2022. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLLR HOLDING ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 379.581 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 1,5 mio.FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
27. desember 2021StiftelseSnowball ApSSnowball ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2021Underskudd på DKK 131.011 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Underskudd på DKK 442.703 FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LLR HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2020Overskudd på DKK 405.474 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2019Overskudd på DKK 444.380 LLR HOLDING ApSLLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Liselotte Lund-Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2019Overskudd på DKK 1,9 mio.FIREBALL A/SFIREBALL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Liselotte Lund-Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
31. desember 2018Endring i eierkretsenFIREBALL A/SLiselotte Lund-Rasmussen reduserer sitt reelle eierskap av FIREBALL A/S.Se mere
27. november 2018 · Markedsføring OnlineKansas gør op med morfar-look- I arbejdet med Kansas opdagede vi, at Kansas ofte går udenom de gængse metervarer på markedet og i stedet udvikler deres egne, siger Liselotte Lund Rasmussen, der er partner i Fireball, og tilføjer: Les artikkel