25. august 2018Lissie Maria Brobjerg forlater ledelsenBROBJERGGAARD IVSLissie Maria Brobjerg forlater ledelsen for BROBJERGGAARD IVS etter en periode på 4 år.Se mere
31. oktober 2017Steen Steensen Blicher forlater ledelsenBROBJERGGAARD IVSSteen Steensen Blicher forlater ledelsen for BROBJERGGAARD IVS etter en periode på 1 år. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2017Underskudd på DKK 40.134 BROBJERGGAARD IVSBROBJERGGAARD IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2017Endring i eierkretsenBROBJERGGAARD IVSJorge Horacio Brobjerg registrert som reell eier av BROBJERGGAARD IVS. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2016Underskudd på DKK 21.572 BROBJERGGAARD IVSBROBJERGGAARD IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. juli 2014 til 31. desember 2015. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2016Steen Steensen Blicher blir med i ledelsenBROBJERGGAARD IVSSteen Steensen Blicher blir med i ledelsen for BROBJERGGAARD IVS. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2014StiftelseBROBJERGGAARD IVSBROBJERGGAARD IVS stiftes i bransjen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Lissie Maria Brobjerg er medlem af ledelsen.Se mere