8. april 2002Lizzi Bjørnstrup Martinussen forlater ledelsenTÆPPESTORMARKED ApSLizzi Bjørnstrup Martinussen forlater ledelsen for TÆPPESTORMARKED ApS etter en periode på 11 år.Se mere
8. november 1999Ny status UNDER KONKURSTÆPPESTORMARKED ApSTidligere status: Normal. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortTÆPPESTORMARKED ApSTÆPPESTORMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortTÆPPESTORMARKED ApSTÆPPESTORMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april til 30. september. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortTÆPPESTORMARKED ApSTÆPPESTORMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1996 til 31. mars. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortTÆPPESTORMARKED ApSTÆPPESTORMARKED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1995 til 31. mars 1996. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 1995Nytt navn: TÆPPESTORMARKED ApSDCE DISTRIBUTION ApSDCE DISTRIBUTION ApS skifter navn til TÆPPESTORMARKED ApS. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 1995Peter Balling forlater ledelsenDCE DISTRIBUTION ApSPeter Balling forlater ledelsen for DCE DISTRIBUTION ApS etter en periode på 4 år. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 1994Nytt navn: DCE DISTRIBUTION ApSSKOUTICO ApSSKOUTICO ApS skifter navn til DCE DISTRIBUTION ApS. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 1994Bjørn Skou Andersen forlater ledelsenSKOUTICO ApSBjørn Skou Andersen forlater ledelsen for SKOUTICO ApS etter en periode på 4 år. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 1991StiftelseSKOUTICO ApSSKOUTICO ApS stiftes i bransjen tæppeforretninger. Lizzi Bjørnstrup Martinussen er medlem af ledelsen.Se mere