24. august 1995Lone Andersen forlater styretH. PRIES-JENSEN A/SLone Andersen forlater styret for H. PRIES-JENSEN A/S etter en periode på 66 år.Se mere
25. juni 1991Lone Andersen forlater ledelsenApS AF 21. NOVEMBER 1972Lone Andersen forlater ledelsen for ApS AF 21. NOVEMBER 1972 etter en periode på 15 år.Se mere
20. juni 1991Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONApS AF 21. NOVEMBER 1972Tidligere status: Normal. Lone Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 1989Lone Andersen forlater ledelsenApS AF 29/7-1977Lone Andersen forlater ledelsen for ApS AF 29/7-1977 etter en periode på 11 år.Se mere
4. mai 1988Lone Andersen forlater styretFAREX A/SLone Andersen forlater styret for FAREX A/S etter en periode på 8 år.Se mere
25. april 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFAREX A/STidligere status: Normal. Lone Andersen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1980StiftelseFAREX A/SFAREX A/S stiftes i 1980. Lone Andersen er medlem av styret.Se mere
29. juli 1977StiftelseApS AF 29/7-1977ApS AF 29/7-1977 stiftes i bransjen uoplyst. Lone Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 1976StiftelseApS AF 21. NOVEMBER 1972ApS AF 21. NOVEMBER 1972 stiftes i 1976. Lone Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 1930StiftelseH. PRIES-JENSEN A/SH. PRIES-JENSEN A/S stiftes i bransjen agenturhandel med blandet sortiment. Lone Andersen er styreleder.Se mere