19. november 2019Endring i eierkretsenBjerg Skaarup IVSLone Bjerg Skaarup er ikke lenger registrert som reell eier av Bjerg Skaarup IVS.Se mere
18. november 2019Lone Bjerg Skaarup forlater styretMC-REJSER ApSLone Bjerg Skaarup forlater styret for MC-REJSER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
23. august 2019Lone Bjerg Skaarup forlater ledelsenBjerg Skaarup IVSLone Bjerg Skaarup forlater ledelsen for Bjerg Skaarup IVS etter en periode på 2 år.Se mere
23. august 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBjerg Skaarup IVSTidligere status: Normal. Lone Bjerg Skaarup eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juni 2019Overskudd på DKK 76.307 MC-REJSER ApSMC-REJSER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lone Bjerg Skaarup er medlem av styret.Se mere
11. mai 2018Regnskap for 2017 offentligjortMC-REJSER ApSMC-REJSER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 31. desember 2017. Lone Bjerg Skaarup er medlem av styret.Se mere
21. februar 2018AdresseendringMC-REJSER ApSMC-REJSER ApS flytter fra Lynge til Vejby. Lone Bjerg Skaarup er medlem av styret.Se mere
8. februar 2018StiftelseBjerg Skaarup IVSBjerg Skaarup IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lone Bjerg Skaarup er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2017Lone Bjerg Skaarup blir med i styretMC-REJSER ApSLone Bjerg Skaarup blir med i styret for MC-REJSER ApS.Se mere