8. februarOverskudd på DKK 2,5 mio.LS ELEKTRO HOLDING ApSLS ELEKTRO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023. Lone Buje Gjøl Sanderhoff eier 12% av virksomheten.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsenLS ELEKTRO HOLDING ApSLone Buje Gjøl Sanderhoff registrert som reell eier av LS ELEKTRO HOLDING ApS.Se mere
20. oktober 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos ABB, Almexa, Exhausto..Samtidig er Lone Buje Gjøl Sanderhoff udtrådt af bestyrelsen. Les artikkel
12. oktober 2023Lone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styretElektro Gruppen A/SLone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styret for Elektro Gruppen A/S etter en periode på 8 år.Se mere
12. juli 2023Endring i eierkretsenElektro Gruppen A/SMorten Frølund Petersen reduserer sitt reelle eierskap av Elektro Gruppen A/S. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Endring i eierkretsenElektro Gruppen A/SLars Sanderhoff reduserer sitt reelle eierskap av Elektro Gruppen A/S. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
17. mai 2023Elektro Gruppen – er du vores nye projektleder/industritekniker?Elektro Gruppen A/S · BrønderslevElektro Gruppen A/S søger ny medarbejder i Brønderslev på fuld tid. Kontaktperson: René Mørk Sand. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se jobopslag
28. april 2023Overskudd på DKK 5,5 mio.Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
21. juni 2021Overskudd på DKK 462.123 Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
22. mai 2020Overskudd på DKK 13 mio.Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
17. juli 2019AdresseendringElektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S flytter til ny adresse i Brønderslev. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
14. mars 2019Overskudd på DKK 3,3 mio.Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
19. mars 2018Overskudd på DKK 337.928 Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
27. april 2017Overskudd på DKK 794.481 Elektro Gruppen A/SElektro Gruppen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
9. januar 2017Lone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styretBRØNDERSLEV TRYKLUFTCENTER A/SLone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styret for BRØNDERSLEV TRYKLUFTCENTER A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
9. januar 2017Lone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styretAALBORG ELEKTRO A/SLone Buje Gjøl Sanderhoff forlater styret for AALBORG ELEKTRO A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
9. januar 2017Nytt navn: Elektro Gruppen A/SBRØNDERSLEV ELEKTRO A/SBRØNDERSLEV ELEKTRO A/S skifter navn til Elektro Gruppen A/S. Lone Buje Gjøl Sanderhoff er medlem av styret.Se mere
11. april 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 14Brønderslev Elektro A/S Ann Karina Frølund Petersen og Lone Buje Gjøl Sanderhoff er indtrådt i bestyrelsen hos Brønderslev Elektro A/S og Aalborg Elektro A/S i stedet for Allan Højbak (kilde: Les artikkel
8. april 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange - del 1Brønderslev Elektro A/S Ann Karina Frølund Petersen og Lone Buje Gjøl Sanderhoff er indtrådt i bestyrelsen hos Brønderslev Elektro A/S og Aalborg Elektro A/S i stedet for Allan Højbak (kilde: Les artikkel