25. mai 2021Lone Fürsterling forlater styretTOPRAK DEVELOPMENT ApSLone Fürsterling forlater styret for TOPRAK DEVELOPMENT ApS etter en periode på 16 år.Se mere
3. juli 2020Underskudd på DKK 18.211 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 15.963 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
8. november 2018AdresseendringTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS flytter til ny adresse i Svendborg. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
28. mai 2018Underskudd på DKK 17.399 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 16.044 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
26. mai 2016Underskudd på DKK 16.479 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
20. mai 2015Underskudd på DKK 15.239 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
28. mai 2014Underskudd på DKK 16.730 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
28. mai 2013Underskudd på DKK 14.961 TOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
3. desember 2009Ny bransje: Anden udlejning af boligerTOPRAK DEVELOPMENT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
6. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
18. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 31. desember 2006. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere
1. juli 2005StiftelseTOPRAK DEVELOPMENT ApSTOPRAK DEVELOPMENT ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lone Fürsterling er medlem av styret.Se mere