29. april 2013Lone Overbeck Heerwagen forlater styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMLone Overbeck Heerwagen forlater styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM etter en periode på 14 år.Se mere
14. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2006AdresseendringTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM flytter fra Hellerup til Herlev. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
1. april 2000AdresseendringTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM flytter fra Odense S til Hellerup. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
29. mars 2000Claus Peter Ehlers blir med i styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMClaus Peter Ehlers erstatter Niels Boberg Bøgh i styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM etter en periode på 12 år. Lone Overbeck Heerwagen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Almennyttige boligselskaberTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTidligere bransje: Andre faciliteter til korttidsophold. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM stiftes i bransjen andre faciliteter til korttidsophold. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lone Overbeck Heerwagen er medlem av styret.Se mere
26. april 1999Lone Overbeck Heerwagen blir med i styretTHOMAS B. THRIGES KOLLEGIUMLone Overbeck Heerwagen blir med i styret for THOMAS B. THRIGES KOLLEGIUM.Se mere