30. september 2003Lone Søndergaard Andersen forlater styretFORTUNA HJØRRING A/SLone Søndergaard Andersen forlater styret for FORTUNA HJØRRING A/S etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2003Gitte Jeppesen blir med i styretFORTUNA HJØRRING A/SGitte Jeppesen blir med i styret for FORTUNA HJØRRING A/S. Lone Søndergaard Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2002Flere forlater styretFORTUNA HJØRRING A/S2 medlemmer forlater styret for FORTUNA HJØRRING A/S. Lone Søndergaard Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
26. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 1997 til 31. desember 1998. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere
3. mai 1998Svenn-Eric Agertoft blir med i styretFORTUNA HJØRRING A/SSvenn-Eric Agertoft erstatter Ejgil Kristensen i styret for FORTUNA HJØRRING A/S etter en periode på 4 måneder. Lone Søndergaard Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 1997StiftelseFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S stiftes i bransjen idrætsklubber. Lone Søndergaard Andersen er medlem av styret.Se mere