12. oktober 2018Lonni Marianne Olin forlater ledelsenLOKO HOLDING ApSLonni Marianne Olin forlater ledelsen for LOKO HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
28. mai 2018Underskudd på DKK 24.120 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2017Endring i eierkretsenLOKO HOLDING ApSKnud Olin registrert som reell eier av LOKO HOLDING ApS. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2017Overskudd på DKK 0 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2016Underskudd på DKK 468.955 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2015Underskudd på DKK 300 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2014Overskudd på DKK 1.200 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013Underskudd på DKK 39.523 LOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortLOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. mars 2010 til 31. desember 2010. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2010StiftelseLOKO HOLDING ApSLOKO HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lonni Marianne Olin er medlem af ledelsen.Se mere