BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Lorens Backmann Thyssen er medlem av styret.
BRANDE OFFSET & REKLAMECENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Lorens Backmann Thyssen er medlem av styret.