9. juli 1998Lothar Johann August Hinkel forlater styretHOECHST NORDEN DANMARK A/SLothar Johann August Hinkel forlater styret for HOECHST NORDEN DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortHOECHST NORDEN DANMARK A/SHOECHST NORDEN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere
1. september 1997Gustaf Henning Doepel blir med i ledelsenHOECHST NORDEN DANMARK A/SGustaf Henning Doepel erstatter Bo Karl Sigvard Lejon i ledelsen for HOECHST NORDEN DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere
27. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortHOECHST NORDEN DANMARK A/SHOECHST NORDEN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere
7. januar 1997Anne Mette Svensson forlater styretHOECHST NORDEN DANMARK A/SAnne Mette Svensson forlater styret for HOECHST NORDEN DANMARK A/S etter en periode på 50 år. Lothar Johann August Hinkel er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortHOECHST NORDEN DANMARK A/SHOECHST NORDEN DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere
3. april 1996Nytt navn: HOECHST NORDEN DANMARK A/SHOECHST DANMARK A/SHOECHST DANMARK A/S skifter navn til HOECHST NORDEN DANMARK A/S. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere
13. mars 1996Lothar Johann August Hinkel blir med i styretHOECHST DANMARK A/SLothar Johann August Hinkel blir med i styret for HOECHST DANMARK A/S.Se mere
13. mars 1996Bo Karl Sigvard Lejon blir med i ledelsenHOECHST DANMARK A/SBo Karl Sigvard Lejon blir med i ledelsen for HOECHST DANMARK A/S. Lothar Johann August Hinkel er medlem av styret.Se mere