28. september 2018Lotte Gram Nielsen slutter som adm. direktørFrk. Gram ApSLotte Gram Nielsen slutter som adm. direktør i Frk. Gram ApS.Se mere
28. september 2018Lotte Gram Nielsen forlater ledelsenGRAM-NIELSEN HOLDING ApSLotte Gram Nielsen forlater ledelsen for GRAM-NIELSEN HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
28. september 2018Endring i eierkretsenGRAM-NIELSEN HOLDING ApSLotte Gram Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av GRAM-NIELSEN HOLDING ApS.Se mere
28. september 2018Endring i eierkretsenFrk. Gram ApSLotte Gram Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Frk. Gram ApS.Se mere
8. juni 2018Underskudd på DKK 284.660 Frk. Gram ApSFrk. Gram ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lotte Gram Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juni 2018Underskudd på DKK 250.360 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2017Underskudd på DKK 56.312 Frk. Gram ApSFrk. Gram ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. april 2016 til 31. desember 2016. Lotte Gram Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. juni 2017Underskudd på DKK 58.934 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2016AdresseendringGRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS flytter fra Vejle til Vemb. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2016Overskudd på DKK 140.310 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2016Lotte Gram Nielsen forlater ledelsenVEMB SLAGTER ApSLotte Gram Nielsen forlater ledelsen for VEMB SLAGTER ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. april 2016StiftelseFrk. Gram ApSFrk. Gram ApS stiftes i bransjen anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger. Lotte Gram Nielsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juni 2015Overskudd på DKK 124.145 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 332.405 VEMB SLAGTER ApSVEMB SLAGTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2014Underskudd på DKK 69.448 VEMB SLAGTER ApSVEMB SLAGTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2014Underskudd på DKK 72.247 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2014Johnny Ryan Dennis Nørgaard blir med i ledelsenVEMB SLAGTER ApSJohnny Ryan Dennis Nørgaard blir med i ledelsen for VEMB SLAGTER ApS. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 75.859 GRAM-NIELSEN HOLDING ApSGRAM-NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. april 2012 til 31. desember 2012. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2013Overskudd på DKK 236.964 VEMB SLAGTER ApSVEMB SLAGTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2012AdresseendringVEMB SLAGTER ApSVEMB SLAGTER ApS flytter fra Vejle til Vemb. Lotte Gram Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere