9. september · seoghoer.dkDR bekræfter: Her kommer Jonatan Spang tilbageJonatan Spang og Louise Ryberg da de stadig var et par.Les artikkel
2. september · dagens.dkTrak sig pludseligt fra hitprogram: Nu skal populær DR-vært skillesHer har de begge været en del af bestyrelsen, hvor Louise Ryberg har fungeret som bestyrelsesformand. Les artikkel
1. september · nyheder24.dkSå holdt det ikke længere: Jonatan Spang skal skillesÆgteskabet mellem Jonatan Spang og Louise Ryberg blev indgået i 2020, og året efter blev de forældre for første gang. Les artikkel
1. juliOverskudd på DKK 626.214 SMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
1. september 2023 · Lasso.dkOlga Carlsen P/S stiftet pr. 31.08.2023Frederik Zoot Johansen og Louise Ryberg Spang . Les artikkel
31. august 2023StiftelseOlga Carlsen P/SOlga Carlsen P/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Louise Alfred Ryberg er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 513.500 SMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 561.714 SMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
28. mai 2021Overskudd på DKK 228.276 SMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
12. november 2020AdresseendringSMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S flytter fra Frederiksberg C til København NV. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
6. september 2020Overskudd på DKK 392.212 SMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
31. august 2020Nana Fagerholt Millang blir med i styretSMALL SHOES P/SNana Fagerholt Millang erstatter Michael Christiansen i styret for SMALL SHOES P/S etter en periode på 11 måneder. Louise Alfred Ryberg er fortsatt styreleder.Se mere
29. januar 2020AdresseendringSMALL SHOES P/SSMALL SHOES P/S flytter fra København V til Frederiksberg C. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
9. oktober 2019Endring i eierkretsenSMALL SHOES P/SMichael Damgaard Pedersen er ikke lenger registrert som reell eier av SMALL SHOES P/S. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
7. oktober 2019Michael Damgaard Pedersen slutter som adm. direktørSMALL SHOES P/SMichael Damgaard Pedersen slutter som adm. direktør i SMALL SHOES P/S. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere
7. oktober 2019Louise Alfred Ryberg blir med i styretSMALL SHOES P/SLouise Alfred Ryberg blir med i styret for SMALL SHOES P/S.Se mere
7. oktober 2019Jonatan Ryberg Spang blir med i ledelsenSMALL SHOES P/SJonatan Ryberg Spang blir med i ledelsen for SMALL SHOES P/S. Louise Alfred Ryberg er styreleder.Se mere