1. mars 2023Endring i eierkretsenVeino Holding ApSLouise Dehn Veino er ikke lenger registrert som reell eier av Veino Holding ApS.Se mere
25. oktober 2022Regnskap for 2022 omgjortVeino Holding ApSVeino Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. mai 2021 til 30. juni. Louise Dehn Veino eier 25% av virksomheten.Se mere
27. september 2022Regnskap for 2022 omgjortVeino Holding ApSVeino Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. mai 2021 til 30. juni. Louise Dehn Veino eier 25% av virksomheten.Se mere
20. september 2022Underskudd på DKK 30 Veino Holding ApSVeino Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. juni. Louise Dehn Veino eier 25% av virksomheten.Se mere
1. mai 2021StiftelseVeino Holding ApSVeino Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Louise Dehn Veino eier 25% av virksomheten.Se mere