26. juniOverskudd på DKK 1,5 mio.Lundgaard Entreprenør ApSLundgaard Entreprenør ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 1,6 mio.B.W. Nygaard Holding ApSB.W. Nygaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere
12. februarLouise Jellesmark blir med i ledelsenNemboks hume ApSLouise Jellesmark erstatter Steen Uffe Lund i ledelsen for Nemboks hume ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
12. februarLouise Jellesmark blir med i ledelsenLundgaard Entreprenør ApSLouise Jellesmark erstatter Steen Uffe Lund i ledelsen for Lundgaard Entreprenør ApS etter en periode på 3 uker.Se mere
19. januarLouise Jellesmark blir med i ledelsenB.W. Nygaard Holding ApSLouise Jellesmark blir med i ledelsen for B.W. Nygaard Holding ApS.Se mere
8. november 2011Louise Jellesmark forlater ledelsenSERVICECENTERET S.M.B.A.Louise Jellesmark forlater ledelsen for SERVICECENTERET S.M.B.A. etter en periode på 1 år.Se mere
10. juli 2011AdresseendringSERVICECENTERET S.M.B.A.SERVICECENTERET S.M.B.A. flytter til ny adresse i Præstø. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2010AdresseendringSERVICECENTERET S.M.B.A.SERVICECENTERET S.M.B.A. flytter fra Vordingborg til Præstø. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2010AdresseendringSERVICECENTERET S.M.B.A.SERVICECENTERET S.M.B.A. flytter fra Toftlund til Vordingborg. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2010Louise Jellesmark blir med i ledelsenSERVICECENTERET S.M.B.A.Louise Jellesmark erstatter Bent Jürgensen i ledelsen for SERVICECENTERET S.M.B.A. etter en periode på 9 måneder.Se mere
17. august 2010Nytt navn: SERVICECENTERET S.M.B.A.SMBA 36 SMBASMBA 36 SMBA skifter navn til SERVICECENTERET S.M.B.A.. Louise Jellesmark er medlem af ledelsen.Se mere