15. maiTiina Irene Nilsson blir med i styretHABO DANMARK A/STiina Irene Nilsson erstatter Lovisa Märta Maria Krantz i styret for HABO DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. maiOverskudd på DKK 1,1 mio.HABO DANMARK A/SHABO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lovisa Märta Maria Krantz er medlem av styret.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.HABO DANMARK A/SHABO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lovisa Märta Maria Krantz er medlem av styret.Se mere
21. april 2023Anders Löfvenhamn forlater styretHABO DANMARK A/SAnders Löfvenhamn forlater styret for HABO DANMARK A/S etter en periode på 6 år. Lovisa Märta Maria Krantz er fortsatt styremedlem.Se mere
18. april 2023Bengt Mattias Löwenborg forlater ledelsenHABO DANMARK A/SBengt Mattias Löwenborg forlater ledelsen for HABO DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Lovisa Märta Maria Krantz er medlem av styret.Se mere
18. april 2023Henrik Kragh blir adm. direktørHABO DANMARK A/SHenrik Kragh blir adm. direktør i HABO DANMARK A/S. Lovisa Märta Maria Krantz er medlem av styret.Se mere
2. mai 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.HABO DANMARK A/SHABO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lovisa Märta Maria Krantz er medlem av styret.Se mere
11. mars 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Assens Skibsværft, Herfølge Kleinsmedie, Desmi..Habo Danmark A/S Lovisa Märta Maria Krantz er indtrådt i bestyrelsen hos Habo Danmark A/S (kilde: Les artikkel
1. mars 2022Lovisa Märta Maria Krantz blir med i styretHABO DANMARK A/SLovisa Märta Maria Krantz blir med i styret for HABO DANMARK A/S.Se mere