21. desember 2023Overskudd på DKK 20.961 GILBO ApSGILBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun eier 70% av virksomheten.Se mere
14. desember 2022AdresseendringGILBO ApSGILBO ApS flytter fra Gilleleje til Løgumkloster. Lucia Nikol Vilmun eier 70% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Overskudd på DKK 8.934 GILBO ApSGILBO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun eier 70% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Endring i eierkretsenGILBO ApSLucia Nikol Vilmun registrert som reell eier av GILBO ApS.Se mere
1. oktober 2011Ove Vilmun blir med i ledelsenGILBO ApSOve Vilmun erstatter Lucia Nikol Vilmun i ledelsen for GILBO ApS etter en periode på 13 år.Se mere
28. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarerKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSTidligere bransje: Urmagerforretninger. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortKRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG - GULD-SØLV URE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 1999Nytt navn: KRONBORG - GULD-SØLV URE ApSKRONBORG LIMOUSINE SERVICE ApSKRONBORG LIMOUSINE SERVICE ApS skifter navn til KRONBORG - GULD-SØLV URE ApS. Lucia Nikol Vilmun er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 1999Lucia Nikol Vilmun blir med i ledelsenKRONBORG LIMOUSINE SERVICE ApSLucia Nikol Vilmun erstatter Bettina Annette Vilmun-Jaltved i ledelsen for KRONBORG LIMOUSINE SERVICE ApS etter en periode på 1 år.Se mere