8. juni 2022Jan Pedersen blir med i ledelsenLYKKES GARN ApSJan Pedersen erstatter Lykke Heidi Bedsted i ledelsen for LYKKES GARN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
14. mars 2022AdresseendringLYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS flytter fra Valby til Middelfart. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021Overskudd på DKK 1.467 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
27. august 2020Underskudd på DKK 6.435 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2019Underskudd på DKK 7.276 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 6.776 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2017Underskudd på DKK 6.947 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2016Underskudd på DKK 2.456 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2015Underskudd på DKK 7.959 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2014Underskudd på DKK 15.260 LYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. april 2013 til 31. desember 2013. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2013AdresseendringLYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS flytter fra København V til Valby. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2013StiftelseLYKKES GARN ApSLYKKES GARN ApS stiftes i bransjen detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Lykke Heidi Bedsted er medlem af ledelsen.Se mere