Kg Partners CleanLight_agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lykke Vestergaard Kastbjerg er medlem af ledelsen.
Kg Partners CleanLight_agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Lykke Vestergaard Kastbjerg er medlem af ledelsen.
Kg Partners CleanLight_agentur ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2015 til 30. september 2016. Lykke Vestergaard Kastbjerg er medlem af ledelsen.