19. aprilUnderskudd på DKK 43.626 Waater ApSWaater ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Bang Pedersen er styreleder.Se mere
25. oktober 2023Underskudd på DKK 11.058 BRANDSTATE ApSBRANDSTATE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2023Overskudd på DKK 11.547 Waater ApSWaater ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Bang Pedersen er styreleder.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 13.176 BRANDSTATE ApSBRANDSTATE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar 2022Overskudd på DKK 62.926 Waater ApSWaater ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Bang Pedersen er styreleder.Se mere
2. februar 2022Mads Bang Pedersen blir med i styretWaater ApSMads Bang Pedersen blir med i styret for Waater ApS.Se mere
2. desember 2021Underskudd på DKK 10.816 BRANDSTATE ApSBRANDSTATE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBRANDSTATE ApSBRANDSTATE IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til BRANDSTATE ApS. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2021AdresseendringBRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS flytter til ny adresse i Aalborg. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2020Overskudd på DKK 28.336 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2019Underskudd på DKK 6.924 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2019AdresseendringBRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS flytter fra Aalborg SØ til Aalborg. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Overskudd på DKK 4.527 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2018AdresseendringBRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS flytter fra Brønderslev til Aalborg SØ. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018Ny bransje: Public relations og kommunikationBRANDSTATE IVSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2018Overskudd på DKK 1.271 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2016Underskudd på DKK 5.656 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2015Underskudd på DKK 4.665 BRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS offentliggjør regnskap for perioden 18. februar 2014 til 30. juni. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2014StiftelseBRANDSTATE IVSBRANDSTATE IVS stiftes i bransjen uoplyst. Mads Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere