3. juni 2019Mads Bastrup Israelsen forlater styretISROD HOLDING A/SMads Bastrup Israelsen forlater styret for ISROD HOLDING A/S etter en periode på 12 år.Se mere
11. juni 2018Underskudd på DKK 27.212 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2017Underskudd på DKK 19.379 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Underskudd på DKK 20.100 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2015Underskudd på DKK 19.952 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2014Underskudd på DKK 14.833 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2013Underskudd på DKK 14.692 ISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 2006 til 31. desember 2007. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2008Ida Marchen Egerod Israelsen blir med i styretISROD HOLDING A/SIda Marchen Egerod Israelsen blir med i styret for ISROD HOLDING A/S. Mads Bastrup Israelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2007Ny bransje: Finansielle holdingselskaberISROD HOLDING A/STidligere bransje: Uoplyst. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere
15. desember 2006StiftelseISROD HOLDING A/SISROD HOLDING A/S stiftes i bransjen uoplyst. Mads Bastrup Israelsen er medlem av styret.Se mere