16. februarUnderskudd på DKK 14.241 Mads Hedegaard Holding ApSMads Hedegaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 528.804 SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
2. februarOverskudd på DKK 143.102 byCars A/SbyCars A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 20.545 Mads Hedegaard Holding ApSMads Hedegaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 670.516 SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
1. mars 2023Mads Blak Hedegaard blir med i styretbyCars A/SMads Blak Hedegaard blir med i styret for byCars A/S.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 15.096 byCars A/SbyCars A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2021 til 31. juli. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2022Endring i eierkretsenSKØDEGRUPPEN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av SKØDEGRUPPEN A/S. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
18. januar 2022Underskudd på DKK 12.478 Mads Hedegaard Holding ApSMads Hedegaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mai 2021 til 31. desember 2021. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2022Overskudd på DKK 3.290 byCars A/SbyCars A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. mai 2020 til 31. juli 2021. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Erstatning i styretbyCars A/S4 endringer i styret for byCars A/S. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Mads Blak Hedegaard blir med i ledelsenbyCars A/SMads Blak Hedegaard erstatter Jonas Hedegaard Grønbek i ledelsen for byCars A/S etter en periode på 1 år.Se mere
10. juni 2021AdresseendringbyCars A/SbyCars A/S flytter fra Herning til Sunds. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2021Endring i eierkretsenbyCars A/SMads Blak Hedegaard registrert som reell eier av byCars A/S.Se mere
7. mai 2021StiftelseMads Hedegaard Holding ApSMads Hedegaard Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Blak Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenSKØDEGRUPPEN A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av SKØDEGRUPPEN A/S. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
17. februar 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere
22. februar 2019Overskudd på DKK 851.901 SKØDEGRUPPEN A/SSKØDEGRUPPEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mads Blak Hedegaard er medlem av styret.Se mere