10. mai 2013Mads Halling Skibild forlater styretDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SMads Halling Skibild forlater styret for DEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S etter en periode på 3 år.Se mere
4. april 2013Underskudd på DKK 205.174 DEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Mads Halling Skibild er medlem av styret.Se mere
5. mars 2013AdresseendringDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S flytter til ny adresse i Skibby. Mads Halling Skibild er medlem av styret.Se mere
11. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Mads Halling Skibild er medlem av styret.Se mere
26. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Mads Halling Skibild er medlem av styret.Se mere
19. april 2011Erstatning i styretDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S4 endringer i styret for DEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S. Mads Halling Skibild er fortsatt styremedlem.Se mere
22. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2008 til 31. desember 2009. Mads Halling Skibild er medlem av styret.Se mere
14. april 2010Mads Halling Skibild blir med i styretDEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/SMads Halling Skibild blir med i styret for DEGNEMOSEGAARD VINLAUG A/S.Se mere