24. maiOverskudd på DKK 13 mio.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSMADS HEDSTRØM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
1. aprilKlaus Sonne Ravn blir med i ledelsenAasted ApSKlaus Sonne Ravn erstatter Kenneth Toftedal Heiden i ledelsen for Aasted ApS etter en periode på 6 år. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
22. marsOverskudd på DKK 52 mio.Aasted ApSAasted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
23. februar · vores-farum.dkNye virksomheder i Farum i sidste månedVirksomheden ledes af Piet Tæstensen og Mads Hedstrøm. Les artikkel
15. januarStiftelseITG ApSITG ApS stiftes i bransjen fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2023Mads Harck blir med i ledelsenAasted ApSMads Harck blir med i ledelsen for Aasted ApS. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 4,9 mio.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSMADS HEDSTRØM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2023Overskudd på DKK 22 mio.Aasted ApSAasted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Erstatning i styretAasted ApS6 endringer i styret for Aasted ApS. Mads Hedstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2022Overskudd på DKK 5,7 mio.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSMADS HEDSTRØM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortAasted ApSAasted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
10. mars 2022Jan Ranners forlater styretAasted ApSJan Ranners forlater styret for Aasted ApS etter en periode på 6 år. Mads Hedstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
15. august 2021Morten Pilnov forlater ledelsenAasted ApSMorten Pilnov forlater ledelsen for Aasted ApS etter en periode på 4 år. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
19. juni 2021Flere forlater styretAasted ApS2 medlemmer forlater styret for Aasted ApS. Mads Hedstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 2021Overskudd på DKK 9,1 mio.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSMADS HEDSTRØM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
25. mars 2021Overskudd på DKK 36 mio.Aasted ApSAasted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2020Overskudd på DKK 6,3 mio.MADS HEDSTRØM HOLDING ApSMADS HEDSTRØM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Hedstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2020Erstatning i styretAasted ApS4 endringer i styret for Aasted ApS. Mads Hedstrøm er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2020Overskudd på DKK 29 mio.Aasted ApSAasted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Hedstrøm er medlem av styret.Se mere