11. november 2020Gry Margrethe Verge Roland Larsen blir ny styrelederSKOVBAKKEN TENNIS A/SGry Margrethe Verge Roland Larsen erstatter Mads Hjortskov som styreleder hos SKOVBAKKEN TENNIS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 203.709 SKOVBAKKEN TENNIS A/SSKOVBAKKEN TENNIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mads Hjortskov er styreleder.Se mere
11. mai 2019Underskudd på DKK 112.377 SKOVBAKKEN TENNIS A/SSKOVBAKKEN TENNIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mads Hjortskov er styreleder.Se mere
11. januar 2019Mads Hjortskov blir ny styrelederSKOVBAKKEN TENNIS A/SMads Hjortskov erstatter Klaus Gad som styreleder hos SKOVBAKKEN TENNIS A/S etter en periode på 4 år.Se mere