26. juniUnderskudd på DKK 3.000 Hofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniAdresseendringHofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Underskudd på DKK 4.153 Hofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2023Mads Hofmeister forlater styretAmazin Wines ApSMads Hofmeister forlater styret for Amazin Wines ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. mai 2023Mads Hofmeister forlater ledelsenAmazin Wines ApSMads Hofmeister forlater ledelsen for Amazin Wines ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. mai 2023Endring i eierkretsenAmazin Wines ApSMads Hofmeister er ikke lenger registrert som reell eier av Amazin Wines ApS.Se mere
13. juni 2022Underskudd på DKK 124.796 Amazin Wines ApSAmazin Wines ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Underskudd på DKK 3.040 Hofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2022Michael Ranzau forlater styretAmazin Wines ApSMichael Ranzau forlater styret for Amazin Wines ApS etter en periode på 2 år. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenAmazin Wines ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Amazin Wines ApS. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2021Underskudd på DKK 37.454 Hofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. mai 2020 til 31. desember 2020. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Underskudd på DKK 460.605 Amazin Wines ApSAmazin Wines ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mai 2020 til 31. desember 2020. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2020StiftelseAmazin Wines ApSAmazin Wines ApS stiftes i bransjen engroshandel med vin og spiritus. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2020StiftelseHofmeister Holding ApSHofmeister Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Mads Hofmeister er medlem af ledelsen.Se mere